ymddiriedolwyr FRIENDS OF ALTON ABBEY
Rhif yr elusen: 284876
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNNE WILMA RAPSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Francis Mary Childs | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
William Andrew Trotter | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
Rev Jane Elizabethh Leese | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
Gill Fleming | Ymddiriedolwr | 11 July 2017 |
|
|
||||
REV Simon Douglas Lane | Ymddiriedolwr | 11 July 2016 |
|
|
||||
Emma Brook | Ymddiriedolwr | 11 July 2015 |
|
|
||||
Rev GILES HILL OSB ex-officio | Ymddiriedolwr | 17 January 2014 |
|
|
||||
Dr JILL HURLEY | Ymddiriedolwr | 07 November 2013 |
|
|
||||
DENNIS IAN CHANDLER | Ymddiriedolwr | 14 July 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.