Hanes ariannol Wisdom Hospice Charity
Rhif yr elusen: 284894
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.38m | £1.00m | £1.39m | £1.16m | £1.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.14m | £1.26m | £1.19m | £1.24m | £1.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £463.93k | £14.63k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £903.30k | £404.78k | £1.05m | £508.57k | £446.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £472.96k | £591.77k | £292.95k | £572.27k | £622.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.95k | £7.22k | £3.14k | £498 | £4.60k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £35.81k | £79.80k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £606.19k | £105.63k | £248.28k | £236.79k | £185.14k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £650.01k | £677.01k | £669.78k | £689.68k | £724.09k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £493.74k | £586.06k | £519.70k | £545.85k | £614.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £650.01k | £677.01k | £669.78k | £689.68k | £724.09k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £12.04k | £12.24k | £12.62k | £13.04k | £12.92k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.