Hanes ariannol THE MUDCHUTE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 284907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.54m | £1.58m | £1.47m | £1.66m | £1.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.54m | £1.60m | £1.44m | £1.85m | £1.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £38.75k | £31.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.00k | £10.00k | £516.06k | £181.41k | £73.58k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £196.38k | £278.70k | £326.55k | £748.32k | £498.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £203.88k | £174.13k | £26.08k | £12.93k | £8.03k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.05m | £1.03m | £616.16k | £834.57k | £1.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £86.68k | £98.25k | £35.79k | £65.28k | £143.46k | |
|
Incwm - Arall | £526 | £3.36k | £468.07k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £28.07k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.19m | £1.27m | £1.19m | £1.74m | £1.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £317.12k | £301.01k | £226.94k | £14.78k | £15.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £15.47k | £13.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £31.22k | £28.25k | £23.15k | £99.65k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.