ymddiriedolwyr WINCHESTER DRAMATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 285043
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Jane Danby | Cadeirydd | 31 October 2020 |
|
|
||||
Terrance Gregory Lohr | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Peter Mervyn Liddiard | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
Sarah Natalie Jacobs | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
Dr Alexander Demetrius Walters | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Joanne Tracey Ashwell | Ymddiriedolwr | 31 October 2020 |
|
|
||||
DAVID ROGER JAMES | Ymddiriedolwr | 19 September 2014 |
|
|||||
MARTIN HUMPHREY | Ymddiriedolwr | 03 October 2011 |
|
|
||||
DAVID SMALL | Ymddiriedolwr | 23 August 2011 |
|
|
||||
PETER GLYN BATESON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.