Hanes ariannol Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals East London and Havering Branch
Rhif yr elusen: 285472
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.26k | £98.84k | £49.35k | £44.84k | £60.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.57k | £74.37k | £42.98k | £38.68k | £73.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.