Hanes ariannol EARLEY VOLUNTEER DRIVER BUREAU
Rhif yr elusen: 285491
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2018 | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.10k | £13.89k | £14.38k | £2.53k | £1.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.69k | £13.80k | £11.87k | £3.13k | £3.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.44k | £5.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.25k | £1.25k | £1.25k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.