Hanes ariannol OXFORD ARCHAEOLOGY LIMITED
Rhif yr elusen: 285627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.92m | £15.71m | £24.91m | £24.43m | £25.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.63m | £15.82m | £21.94m | £22.78m | £23.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £393.50k | £518.36k | £2.84m | £638.61k | £690.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £462.94k | N/A | £209.58k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.92m | £15.71m | £24.91m | £24.43m | £25.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.63m | £15.82m | £21.94m | £22.78m | £23.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £845 | £1.46k | £400 | £495 | £16.48k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.50k | £29.76k | £29.25k | £29.35k | £29.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.