Hanes ariannol KINGSDOWN PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 285737
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.44k | £93.77k | £75.20k | £68.72k | £99.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.13k | £91.57k | £71.63k | £78.12k | £95.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £50.54k | N/A | £55.97k | £60.97k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.28k | £2.85k | £5.03k | N/A | £1.43k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.