Hanes ariannol BRITISH HUMANIST ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 285987
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.88m | £2.67m | £3.20m | £2.69m | £2.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.17m | £2.64m | £2.21m | £2.32m | £2.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.00k | N/A | N/A | £14.32k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.77m | £1.40m | £1.99m | £1.37m | £1.30m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £14.89k | £240 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.08m | £1.25m | £1.21m | £1.30m | £1.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £29.48k | £4.31k | £2.41k | £8.54k | £8.43k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £14.32k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £780.53k | £602.87k | £893.95k | £542.99k | £302.69k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.99m | £2.44m | £2.03m | £2.14m | £2.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £182.05k | £195.13k | £173.56k | £183.02k | £217.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.79k | £15.05k | £11.13k | £10.27k | £13.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.00k | £5.13k | £2.24k | £3.27k | £3.89k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.