Hanes ariannol THE CHARLTONS (ADAM AND MACKRELL) MEMORIAL PLAYING FIELD AND COMMUNITY CENTRE TRUST
Rhif yr elusen: 286038
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.85k | £17.90k | £38.02k | £24.51k | £49.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.11k | £19.19k | £14.48k | £8.23k | £50.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £11.94k | £2.06k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.