Hanes ariannol BOUGHTON MONCHELSEA WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 286072
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.11k | £2.47k | £2.82k | £2.71k | £926 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.37k | £2.15k | £3.16k | £3.50k | £1.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.