Hanes ariannol BRAINTREE DISTRICT ARTS VOLUNTARY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 286320
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.30k | £28.48k | £18.35k | £22.06k | £11.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.58k | £31.57k | £21.62k | £20.40k | £15.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.