ymddiriedolwyr BREAK
Rhif yr elusen: 286650
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beverley Hall | Cadeirydd | 15 July 2019 |
|
|
||||
Graham Lindsay | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Samantha Healey | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
Juliet Allan | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Thomas Krykant | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Neil Dobson | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Frank Shippam | Ymddiriedolwr | 18 July 2014 |
|
|
||||
JOHNNIE SAM | Ymddiriedolwr | 24 November 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.