Dogfen lywodraethu THE MILTON GLEE CLUB
Rhif yr elusen: 286733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23/02/1983 AS AMENDED ON 18/05/1990 AS AMENDED ON 24/09/1993 AS AMENDED ON 09/11/2007 AS AMENDED ON 13/01/2012 as amended on 22 Jun 2018
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROVIDE OPPORTUNITIES FOR ALL TO INCREASE THEIR UNDERSTANDING AND ENJOYMENT OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC. (B)TO ORGANISE AND PERFORM CONCERTS CELEBRATING THE ART OF CHORAL MUSIC. (C) TO PROVIDE FINANCIAL ASSISTANCE TO LOCAL CHARITIES AND FAITH ORGANISATIONS EITHER BY THE DIRECT DONATION OF CASH OR THE PERFORMANCE OF CONCERTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
MILTON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.