Hanes ariannol CLIFTON CHILDREN'S SOCIETY
Rhif yr elusen: 286814
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.73m | £1.63m | £1.89m | £1.14m | £1.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.63m | £1.70m | £1.61m | £1.69m | £1.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.37m | £1.34m | £1.27m | £1.04m | £939.99k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £209.17k | £85.45k | £471.66k | N/A | £1.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £134.57k | £158.53k | £42.83k | £24.39k | £91.31k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.62k | £9.40k | £6.56k | £8.74k | £4.68k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.59m | £1.46m | £1.84m | £1.10m | £972.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.02k | £5.52k | £3.89k | £1.58k | £1.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £25.14k | £87.64k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.62m | £1.65m | £1.55m | £1.63m | £1.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.24k | £55.89k | £59.24k | £64.12k | £18.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.97k | £6.05k | £10.39k | £24.10k | £5.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.