ymddiriedolwyr CLIFTON CHILDREN'S SOCIETY
Rhif yr elusen: 286814
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALLY LOCKWOOD | Cadeirydd | 20 June 2011 |
|
|
||||
Andrea Viner | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Ryan Relf-Jones | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Andrew Stephen Lord | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Nikolas Thompson | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||
RICHARD TIDSWELL | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|||||
Catherine Graham | Ymddiriedolwr | 09 February 2015 |
|
|
||||
PETER GOLDING | Ymddiriedolwr | 17 July 2002 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.