Hanes ariannol EASTWOODBURY LANE CENTRE
Rhif yr elusen: 286873
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £195.43k | £187.28k | £170.35k | £175.00k | £216.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £153.96k | £161.67k | £150.56k | £175.99k | £192.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.76k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.64k | £22.28k | £765 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.