ymddiriedolwyr INSTITUTE OF INTEGRATED SYSTEMIC THERAPY
Rhif yr elusen: 286909
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Henrietta Hughes OBE FRCGP | Cadeirydd | 30 March 2019 |
|
|||||
Rosemary Bodiam | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Georgia Chataway | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Vinod Diwakar | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
SANJAY SHAH | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|||||
Jeremy Brier | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
George Viney | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|
||||
Sarah Scarratt | Ymddiriedolwr | 13 May 2014 |
|
|
||||
PATRICIA PHILLIPS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.