Hanes ariannol THE SOCIETY FOR MUCOPOLYSACCHARIDE DISEASES
Rhif yr elusen: 287034
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2006 | 31/10/2007 | 31/10/2008 | 31/10/2009 | 31/10/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.19m | £1.12m | £1.23m | £1.13m | £1.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02m | £1.21m | £1.42m | £1.18m | £1.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £456.92k | £1.16m | £483.37k | £236.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £598.14k | £0 | £129.11k | £136.28k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £3.72k | £20.15k | £502.59k | £1.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £61.08k | £45.25k | £10.43k | £1.15k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £2.81k | £5.90k | £6.06k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £69.13k | £0 | £25.00k | £100.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £998.92k | £1.21m | £981.69k | £1.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £16.80k | £158.83k | £135.47k | £119.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £433.95k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £78.50k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.