ymddiriedolwyr MORTIMER PLAYGROUP ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 287072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marilyn Fleming | Cadeirydd | 07 December 2021 |
|
|
||||
Tessa Mitchell | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Sarah Fullbrook Mrs | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Jade Hall | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Claire Jones | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Clare Cooper | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Nicola Retallic | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Klara Hicks | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.