ymddiriedolwyr HAPPY LANDINGS ANIMAL RESCUE CENTRE
Rhif yr elusen: 287194
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATHERINE LOVELL | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Jane Bennett | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
CARL Rutkowski | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Karen Watkins | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Nicola Bulbeck | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
NINA HARRIS | Ymddiriedolwr | 05 December 2012 |
|
|
||||
ANNABELLE RUTH WALTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.