Dogfen lywodraethu SHREE VISHWAKARMA ASSOCIATION OF UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 287416
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26TH JUNE 1983 AS AMENDED ON 26TH OCTOBER 1997 as amended on 31 Oct 2009 as amended on 29 May 2016 as amended on 15 Aug 2022 as amended on 26 Jun 2016 as amended on 08 Nov 2020 as amended on 30 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE HINDU RELIGION, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE ADVANCEMENT OF ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AT LARGE, AND IN PARTICULAR FOR THE SUTHAR COMMUNITY COMPRISING GURJAR, VAINSH, MEVADA AND PANCHOLI.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.