Hanes ariannol THE BLACKHEATH HALLS
Rhif yr elusen: 287589
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.62m | £876.62k | £884.14k | £1.02m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07m | £914.72k | £750.27k | £1.16m | £1.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.16k | £108.41k | £353.41k | £78.76k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £986.51k | £411.40k | £620.98k | £194.60k | £469.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £198.05k | £177.10k | £48.02k | £266.95k | £247.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £436.88k | £288.12k | £215.14k | £554.27k | £636.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £987.12k | £837.45k | £693.91k | £968.73k | £946.73k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £85.96k | £77.27k | £56.37k | £73.16k | £92.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £10.97k | £7.86k | £7.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £119.34k | £131.60k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.