ymddiriedolwyr VINE COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 287717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMELA GOODMAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Linda Saunders | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|||||
Julia Faulkner | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Rev John Phillip Staves | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
RICHARD COE | Ymddiriedolwr | 23 May 2017 |
|
|||||
GEOFF CROWTHER | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|
||||
VIC COSGROVE | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.