ymddiriedolwyr SOUTH BUCKINGHAMSHIRE CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 287743
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Sarah Kallipetis | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Adrian Lockyer | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Helene Jay Roff | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
John Esmond Storey | Ymddiriedolwr | 28 March 2021 |
|
|
||||
Jacqui Robinson | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|
||||
Gill Minikin | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
||||
COLIN BARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Christine Secoy | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GWENDA MCINNES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.