Hanes ariannol CHINESE ASSOCIATION OF TOWER HAMLETS
Rhif yr elusen: 287813
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £335.35k | £385.28k | £352.22k | £457.41k | £425.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £297.08k | £348.53k | £301.65k | £348.28k | £433.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £196.16k | £262.16k | £228.03k | £317.23k | £337.63k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.95k | £23.78k | £19.05k | £3.00k | £5.40k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.