Hanes ariannol THE HONOURABLE L H L COHEN'S CHARITABLE SETTLEMENT
Rhif yr elusen: 287847
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/10/2018 | 03/10/2019 | 03/10/2020 | 03/10/2021 | 03/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.03k | £3.23k | £3.19k | £2.70k | £3.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £550 | £4.00k | £2.00k | £2.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.