Hanes ariannol THE CHILDREN'S TRUST
Rhif yr elusen: 288018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.29m | £25.68m | £28.47m | £28.89m | £27.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.77m | £26.37m | £29.42m | £33.09m | £35.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.58m | £18.24m | £19.01m | £20.39m | £22.40m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £150.00k | £204.00k | £3.39m | £1.21m | £328.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.86m | £4.15m | £7.19m | £3.65m | £3.12m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.40m | £2.52m | £1.62m | £2.44m | £2.79m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.53m | £18.30m | £19.01m | £20.78m | £21.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £156.00k | £230.00k | £171.00k | £169.00k | £101.00k | |
|
Incwm - Arall | £340.00k | £486.00k | £482.00k | £1.85m | £914.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £841.00k | £577.00k | £728.00k | £100.00k | £424.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.08m | £21.92m | £25.14m | £27.58m | £30.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.69m | £4.45m | £4.28m | £4.42m | £4.56m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £185.00k | £0 | £450.00k | £431.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £38.43k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £1.09m | £172.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.