Hanes ariannol ST CATHERINE'S - SPEECH AND LANGUAGE
Rhif yr elusen: 288148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.20m | £3.16m | £3.63m | £4.27m | £4.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.91m | £2.78m | £3.36m | £4.16m | £4.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.96m | £3.36m | £4.02m | £4.65m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.00k | £101.72k | £213.87k | £168.35k | £212.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £140.19k | £164.69k | £244.46k | £29.67k | £252.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £32.94k | £25.62k | £29.17k | £101.82k | £43.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.02m | £2.96m | £3.36m | £3.02m | £4.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.87k | £589 | £46 | £174 | £3.16k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £9.52k | £0 | £60.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £244.46k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.84m | £2.72m | £3.30m | £4.09m | £4.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £73.66k | £60.48k | £56.59k | £73.54k | £93.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £35.77k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £1.78k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.