ymddiriedolwyr ST CATHERINE'S - SPEECH AND LANGUAGE
Rhif yr elusen: 288148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Blacksell | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|||||
Daniel Carmichael | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Susan Churches | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Michael Loftus | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
David Mark Rhodes | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Hayley Jarvis | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|
||||
Martyn Heather | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|
||||
Peter Andrew Elliott | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|||||
Sarah Louise Loftus | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
John Metcalfe | Ymddiriedolwr | 03 October 2013 |
|
|
||||
Anthony Flower | Ymddiriedolwr | 19 January 2010 |
|
|
||||
Graham Pengelly | Ymddiriedolwr | 11 January 1996 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.