ymddiriedolwyr BRIANTSPUDDLE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 288210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUART CHORLEY | Cadeirydd | 16 May 2018 |
|
|
||||
Sally King | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
Cynthia Read | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
Fiona Hogger | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
Angela Tozer | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
Tamsyn Tankard-Evans | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
Anne Colquhoun | Ymddiriedolwr | 18 May 2016 |
|
|
||||
Allan Smith | Ymddiriedolwr | 16 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.