Hanes ariannol NEWHAM COMMUNITY EMPLOYMENT PROJECT LIMITED
Rhif yr elusen: 288271
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 31/07/2010 | 31/10/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £829.97k | £1.89m | £1.71m | £2.10m | £2.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £828.02k | £1.72m | £1.74m | £2.09m | £2.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £81.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £821.03k | £1.11m | £1.13m | £1.47m | £2.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.94k | £0 | £0 | £0 | £1.07k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £776.13k | £574.71k | £630.74k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £801.64k | £1.70m | £1.72m | £2.07m | £2.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.92k | £11.02k | £11.02k | £12.15k | £12.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.