Hanes ariannol THE BARNET BEREAVEMENT SERVICE
Rhif yr elusen: 288350
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (16 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.30k | £37.63k | £53.62k | £41.69k | £40.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.94k | £31.80k | £38.00k | £44.63k | £37.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.48k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.48k | £15.48k | £15.48k | £15.48k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.