ymddiriedolwyr HIGHBURY ROUNDHOUSE ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 288370
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEVILLE COWTON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Adelaide Cowton | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Rory Leyne | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Robert Allum | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
MARTIN JONES | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
||||
Scott Wadlow | Ymddiriedolwr | 31 July 2017 |
|
|
||||
Steffan Taylor | Ymddiriedolwr | 26 June 2015 |
|
|
||||
SARA ZAVALETA WILKIE | Ymddiriedolwr | 12 June 2013 |
|
|
||||
ANDREW MYER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.