Hanes ariannol THE CHALLONER'S GIRLS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 288443
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £420.61k | £603.85k | £382.24k | £508.10k | £298.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £420.84k | £254.78k | £238.40k | £854.72k | £513.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £603.67k | N/A | £487.39k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £20.64k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £181 | N/A | £70 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £254.65k | N/A | £836.96k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £134 | N/A | £17.76k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.80k | N/A | £2.19k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £252.85k | N/A | £834.77k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.