Hanes ariannol DUCHESNE TRUST
Rhif yr elusen: 288467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.92m | £12.75m | £10.72m | £14.59m | £6.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.52m | £5.44m | £6.14m | £7.61m | £5.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.59m | £11.34m | £9.65m | £13.04m | £4.86m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.30m | £1.36m | £1.04m | £1.52m | £1.83m | |
|
Incwm - Arall | £25.11k | £49.00k | £20.56k | £29.30k | £69.93k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.09m | £4.71m | £6.14m | £6.82m | £4.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £435.22k | £732.00k | £0 | £792.70k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £305.02k | £272.00k | £303.94k | £349.25k | £364.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £5.03m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £435.22k | £732.00k | £0 | £792.70k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £956.89k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.