Dogfen lywodraethu EAST KENT ITEC LTD
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEM AND ARTS OF ASSOCIATION INCORPORATED 24 OCTOBER 1983 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS OF 13 MARCH 1986, 28 MAY 1987, 13 OCTOBER 1988, 16 OCTOBER 1991, 14 MAY 1993, 29TH AUGUST 1997 AND 16 MARCH 2001.
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE VOCATIONAL PREPARATION, TRAINING AND RETRAINING PEOPLE, MAINLY BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE RESIDENT AND/OR BEING EMPLOYED OR TRAINED BY ORGANISATIONS BASED IN THE COUNTY OF KENT. (B) TO RELIEVE NEED AMONG UNEMPLOYED PERSONS RESIDENT IN THE COUNTY OF KENT THROUGH THE CREATION OF NEW JOBS AND TRAINING OPPORTUNITIES AND PROGRAMMES.
Maes buddion
COUNTY OF KENT
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.