Hanes ariannol PRINCES MEAD SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 288675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.20m | £3.10m | £3.64m | £4.26m | £4.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.09m | £3.18m | £3.47m | £3.87m | £4.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £55.49k | £18.68k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.07k | £16.63k | £7.14k | £15.74k | £42.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.20m | £3.02m | £3.62m | £4.25m | £4.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.60k | £83 | £1 | £16 | £941 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £55.49k | £18.68k | £0 | £344.51k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.08m | £3.16m | £3.46m | £3.86m | £4.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.21k | £20.05k | £7.71k | £10.69k | £10.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.13k | £19.05k | £8.01k | £8.22k | £8.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £10.69k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.