ymddiriedolwyr THE ALAN FREEMAN TRUST
Rhif yr elusen: 289082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Esmond Garrett | Cadeirydd | 14 August 2018 |
|
|
||||
Keith Bailey | Ymddiriedolwr | 10 August 2021 |
|
|
||||
Ian David Inman | Ymddiriedolwr | 05 August 2020 |
|
|
||||
Loraine Laver | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Gillian Petty | Ymddiriedolwr | 14 August 2018 |
|
|
||||
LOUISE HIRST | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|
||||
ANDREW PHILIP HIRST PRESIDENT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PENNY STANDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.