Hanes ariannol DAWATUL ISLAM UK AND EIRE
Rhif yr elusen: 289202
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £1.20m | £1.35m | £1.51m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.17m | £1.10m | £1.16m | £1.18m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £178.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £178.00k | £69.46k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £237.44k | £142.26k | £283.31k | £324.47k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £886.48k | £935.35k | £895.27k | £1.04m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £111.56k | £106.81k | £94.01k | £95.57k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £2.43k | £13.76k | £76.28k | £53.15k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.09m | £1.06m | £1.05m | £1.06m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £71.34k | £76.10k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £42.65k | £52.14k | £22.30k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £83.12k | £44.80k | £43.24k | £45.20k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.