ymddiriedolwyr HALSTEAD AND DISTRICT LOCAL HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 289304
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN VIDLER | Cadeirydd | 25 March 2020 |
|
|
||||
Eileen Penn | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Linda Elaine Davis | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Adrian Corder-Birch | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|||||
John David Walmsley | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|
||||
Trevor John Beal | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|
||||
Malcolm Root | Ymddiriedolwr | 21 January 2016 |
|
|
||||
ANDY HARRIS | Ymddiriedolwr | 25 February 2014 |
|
|
||||
MR JIM DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.