Dogfen lywodraethu TOPSHAM MUSEUM SOCIETY
Rhif yr elusen: 289367
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30/04/1984 AS AMENDED ON 17/12/1986 AS AMENDED ON 27/03/2001 AS AMENDED ON 01/05/2011 AS AMENDED ON 12 APR 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE PROVISION AND MANAGEMENT OF A PUBLIC MUSEUM IN TOPSHAM.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
TOPSHAM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.