ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF ST MARY AND ST JOHN, HINXTON
Rhif yr elusen: 289416
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Hugh Peter Taylor | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Sarah Jane Frances Steele-Corfield | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
ALEXANDER LAKE | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Rev LYDIA SMITH | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|||||
Catherine Riley | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
MARGARET MALCOLM | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
||||
MERVYN RUSSELL | Ymddiriedolwr | 08 May 2014 |
|
|
||||
Graham Smith | Ymddiriedolwr | 12 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.