ymddiriedolwyr THE HOXTON TRUST
Rhif yr elusen: 289423
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudenaz Top | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
KIMSON ALEXANDER | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
SHARON MEAGER | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
KAM ADAMS | Ymddiriedolwr | 10 December 2022 |
|
|
||||
Brogan McPherson | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|||||
RUTH LOMAX | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|
||||
DR MARIA WAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.