ymddiriedolwyr FRIENDS OF HOLY TRINITY CHURCH, MELDRETH
Rhif yr elusen: 289736
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Birks | Cadeirydd | 16 January 2024 |
|
|
||||
Sharon Mary Williamson | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Jane O'Hagan | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Linda Hayes Wallbridge | Ymddiriedolwr | 13 May 2022 |
|
|
||||
Dr Juliet Draper | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|||||
Robert Alan Skeen | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Ian Mitchell | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
CHRISTINE ANN PROVE | Ymddiriedolwr | 02 September 2013 |
|
|
||||
John Edward Price | Ymddiriedolwr | 14 May 1999 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.