ymddiriedolwyr AVON VALLEY CONCERTS
Rhif yr elusen: 289919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV John Richard Turpin MA | Cadeirydd |
|
|
|||||
John Radford | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|||||
Gillian Margaret Bettle | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
Angela Margaret Cox | Ymddiriedolwr | 20 July 2016 |
|
|||||
Eileen Margaret Lattimer | Ymddiriedolwr | 08 July 2015 |
|
|
||||
Lynne Pearson | Ymddiriedolwr | 08 July 2015 |
|
|
||||
Robert Frank MADDOCK | Ymddiriedolwr | 22 August 2011 |
|
|||||
Verity Beatrice Ruecker | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER BETTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.