ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY OF MARINE ARTISTS
Rhif yr elusen: 289944
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Scott Martin | Cadeirydd | 03 March 2020 |
|
|
||||
Carolyn Simpson | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Mark Myers | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
David Curtis | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Anthony Allain | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Geoff Hunt | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Karl Elliott Terry | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Geoffrey William Huband | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Anthony Gordon Williams | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Duncan Charles Ryland Palmar | Ymddiriedolwr | 10 October 2021 |
|
|
||||
Bruce Mulcahy | Ymddiriedolwr | 10 October 2021 |
|
|
||||
Gareth Conrad Brown | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.