ymddiriedolwyr THE ST PAUL'S CATHEDRAL CHORISTER TRUST
Rhif yr elusen: 290205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alderman Bronislaw Masojada | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||||||
Emily Charlotte MacKenzie | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||||
JENNIFER JANE ROBINSON | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|||||||
Nigel Charles Carlton Bamping | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
||||||
John Spencer McCuin | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
||||||
Alderman Gregory Jones QC | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||||
Rev James Milne | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||||
Jennifer Bryant-Pearson | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|||||||
Alderman Nicholas Lyons | Ymddiriedolwr | 13 February 2019 |
|
|
||||||
ANDREW CARWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.