Dogfen lywodraethu WILTSHIRE FAMILY HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 290284
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (111 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 JUNE 1984 AS AMENDED 19 JUNE 1999, 17 JUNE 2006, 20 MAY 2008 AND 20 JUNE 2009 as amended on 15 Sep 2018
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE AND ENCOURAGE THE PUBLIC STUDY OF BRITISH FAMILY HISTORY, GENEALOGY, HERALDRY AND LOCAL HISTORY WITH PARTICULAR REFERENCE TO WILTSHIRE. (B) TO PROMOTE THE PRESERVATION, SECURITY AND ACCESS ABLITY OF ARCHIVAL MATERIAL.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WILTSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.