ymddiriedolwyr THE HOLLOWAY NEIGHBOURHOOD GROUP
Rhif yr elusen: 290493
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saiqa Paneer | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Valerie Gage | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Munal Hema Mehta | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|
||||
Barry John O'Donovan | Ymddiriedolwr | 23 October 2018 |
|
|
||||
Thomas Neumark Jones | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|||||
Wiliam Ifan Lewis | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.